Ymddiriedolwyr LATHOM PARK TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1092927

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Sherman | Cadeirydd | 06 March 2019 |
|
|
||||
Peter Ferguson | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
MICHAEL GLOVER | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
DOROTHY J HAWKES | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
MR WILLIAM JOHN ANDREW BEESTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2006 |
|
|||||
PAMELA WOODS NANSON | Ymddiriedolwr | 03 February 2004 |
|
|
||||
MR CHARLES MARK ROPER HILL | Ymddiriedolwr | 09 March 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.