ymddiriedolwyr East Radnorshire Care Limited
Rhif yr elusen: 1088491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathon Bower Protheroe | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Angela Margaret Yates | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Brian Bridges | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Lynne Owens | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Beverley Baynham | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Deborah Edwards | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Roger Curtis | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
DILWYN PRICE | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.