Hanes ariannol PLYMOUTH CENTRE FOR FAITHS AND CULTURAL DIVERSITY
Rhif yr elusen: 1089521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.96k | £47.45k | £33.57k | £35.51k | £48.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.01k | £51.26k | £18.85k | £38.90k | £48.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.84k | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.09k | N/A | £1.85k | £2.74k | £2.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.