FRIENDS OF RONALD OPENSHAW NURSERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are for the advancement of the education and development of children attending, the Ronald Openshaw Nursery Education Centre in the London Borough of Newham, particularly in ways which may increase direct parental involvement in the education and development of their children and by providing and assisting in the provision of facilities, activities & equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Newham
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Panayiotou | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Suprima Pillai | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Teresa McAvoy | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.28k | £207 | £1.12k | £6.75k | £5.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.06k | £3.18k | £1.09k | £10.58k | £9.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Mawrth 2023 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Mawrth 2022 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 6TH DAY OF MARCH 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN ATTENDING THE RONALD OPENSHAW NURSERY EDUCATION CENTRE IN THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM, PARTICULARLY IN WAYS WHICH MAY INCREASE DIRECT PARENTAL INVOLVEMENT IN THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THEIR CHILDREN AND BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, ACTIVITIES, EQUIPMENT AND OTHER ITEMS PROVIDED THAT SUCH FACILITIES, ACTIVITIES, EQUIPMENT AND OTHER ITEMS WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED OUT OF STATUTORY FUNDS.
Maes buddion
NEWHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RONALD OPENSHAW NURSERY
HENNIKER ROAD
STRATFORD
LONDON
E15 1JP
- Ffôn:
- 02085346196
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window