Dogfen lywodraethu THE YORK SHAKESPEARE PROJECT
Rhif yr elusen: 1089509
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26/09/2001 AS AMENDED ON 11/10/2006 AS AMENDED ON 11/10/2011 AS AMENDED ON 19/11/2015 AS AMENDED ON 26 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PEOPLE OF YORK IN THE DRAMATIC ARTS AND TO PROMOTE THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE PLAYS OF WILLIAM SHAKESPEARE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF YORK.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.