Hanes ariannol PEMBROKESHIRE PEOPLE FIRST
Rhif yr elusen: 1091201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.07k | £443.01k | £483.68k | £477.02k | £455.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.56k | £372.39k | £436.02k | £484.14k | £444.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.55k | N/A | £25.00k | £25.00k | £64.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.85k | £71.14k | £231.24k | £215.22k | £326.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.