Hanes ariannol BLACK & MINORITY ETHNIC COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1091127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (208 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.15k | £92.78k | £136.75k | £138.08k | £124.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.54k | £91.39k | £108.55k | £131.80k | £176.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.59k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.