Hanes ariannol HOME-START HAMPSHIRE GROUP
Rhif yr elusen: 1091202
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2005 | 31/10/2006 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.83k | £1.59k | £7.26k | £2.81k | £196.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551 | £3.76k | £1.44k | £7.70k | £142.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.