Hanes ariannol THE FAIRYLAND TRUST

Rhif yr elusen: 1089771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53.15k £31.31k £44.49k £83.49k £95.92k
Cyfanswm gwariant £61.08k £33.03k £46.19k £77.83k £98.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A