GRASSINGTON AND DISTRICT HELPING HANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to relieve persons in need because of illness, age, social isolation or being house-bound. We provide. (A) A car service to transport people to hospitals, doctors, dentist, etc. (B) We run a visitor service for the lonely or house bound. (C) We assist people to collect prescriptions or domestic supplies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- HELPING HANDS (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Andrew Pearson | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Glenys Swallow | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Harold Ibbotson Steve | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|
||||
Andrew Thornton | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||
Norman Meredith Cooke OBE | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|||||
David Wood | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Barbara Jean Peacock | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
June Clarkson | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
TONY PONSFORD | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
GEOFFREY PEACOCK | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|
||||
MURIEL YVONNE HARGRAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.21k | £1.49k | £8 | £4.14k | £4.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.72k | £2.53k | £1.58k | £3.83k | £3.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 23 APRIL 2001 AS AMENDED 28 MAY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED BY REASON OF BEING SICK, HOUSEBOUND, AGED, DISABLED OR SOCIALLY ISOLATED, WHO OTHERWISE FACE DIFFICULTIES IN USING PUBLIC TRANSPORT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PROVISION OF (A) A VOLUNTARY CAR SERVICE FOR THE TRANSPORT OF THOSE PERSONS TO HOSPITALS, MEDICAL CENTRES, DOCTORS, OPTICIANS, DENTISTS, CHIROPODISTS AND SOCIAL CLUBS. (B) A VISITOR SERVICE FOR LONELY OR HOUSEBOUND PERSONS. (C) TO ASSIST THOSE PERSONS BY COLLECTING PRESCRIPTIONS OR DOMESTIC SUPPLIES. (D) BY THE PROVISION OF CHRISTMAS LUNCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Town Head Barn
Town Head
Grassington
SKIPTON
North Yorkshire
BD23 5BL
- Ffôn:
- 01756 752970
- E-bost:
- HelpingHands@biketyke.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window