Hanes ariannol THE 999 CLUB AND LADY FLORENCE TRUST
Rhif yr elusen: 1091077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.68m | £990.01k | £916.31k | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £930.39k | £1.07m | £1.12m | £1.06m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £195.79k | £150.33k | N/A | £333.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £211.76k | N/A | N/A | £2.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £820.38k | £1.42m | £731.85k | £647.36k | £751.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £254.73k | £0 | £258.16k | £268.95k | £284.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £265.61k | £0 | £0 | £317.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £21.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £853.31k | £952.16k | £971.57k | £957.08k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.08k | £117.59k | £151.38k | £102.80k | £99.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £25.74k | £34.85k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.