Hanes ariannol REACHING THE UNREACHED
Rhif yr elusen: 1091295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £568.26k | £580.38k | £545.51k | £600.60k | £604.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.60k | £626.32k | £430.26k | £500.20k | £651.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £532.65k | £550.99k | £533.41k | £589.91k | £580.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.06k | £19.63k | £5.89k | £4.57k | £12.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.54k | £9.77k | £4.36k | £5.23k | £11.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.86k | £888 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £71.82k | £10.30k | £29.10k | £105.25k | £128.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.13k | £596.23k | £419.37k | £482.94k | £631.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.55k | £13.94k | £7.97k | £14.60k | £11.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.13k | £17.33k | £8.66k | £6.42k | £14.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £462.06k | £523.83k | £343.28k | £412.84k | £486.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.24k | £2.40k | £2.27k | £2.75k | £2.78k | |
|
Gwariant - Arall | £19.92k | £16.15k | £2.93k | £2.66k | £8.72k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.