NORTH WEST KENT BUSINESS EDUCATION PARTNERSHIP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caint
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- 04 Mehefin 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.03k | £114.81k | £72.33k | £25.48k | £8.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.33k | £106.85k | £109.92k | £55.24k | £12.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 02 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 21 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 07 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 15 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 15 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 23 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 23 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 20 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 20 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 19 APRIL, 1999.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND ENHANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF STUDENTS AND PUPILS ATTENDING RECOGNISED EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN THE BOROUGHS OF GRAVESHAM AND DARTFORD AND THE PARISHES OR DISTRICTS OF SWANLEY, HEXTABLE, KENT AND THOSE LIKE ESTABLISHMENTS OUTSIDE THE SAID BOUNDARIES BUT HAVING CLOSE AND ONGOING LINKS WITH LIKE ESTABLISHMENTS WITHIN THE SAME BY DEVELOPING, ENCOURAGING AND SUPPORTING LOCAL BUSINESS AND EDUCATION LINKED ACTIVITIES; BRINGING THOSE PARTIES CLOSER TOGETHER IN A COHERENT PRODUCTIVE RELATIONSHIP FOR THE BENEFIT OF SUCH STUDENTS AND PUPILS; ENDEAVOURING TO EXTEND MUTUAL UNDERSTANDING BY SECURING COMMITMENTS FROM BUSINESS TO BROADEN ITS RELATIONSHIP WITH THE EDUCATION SYSTEM AND LIKEWISE TO SECURE COMMITMENTS FROM THE EDUCATION SECTION TO PARTICIPATE WITH EMPLOYERS, TRAINING PROVIDERS AND OTHERS IN ACTIVITIES TO IMPROVE THE CAPABILITIES, SKILLS AND COMPETENCE OF SAID STUDENTS AND PUPILS; TO PROMOTE AND SUPPORT DISSEMINATION OF INFORMATION AND GOOD PRACTICE IN FURTHERING BUSINESS/EDUCATION LINKS.
Maes buddion
BOROUGHS OR DISTRICTS OF GRAVESHAM, DARTFORD, SWANLEY, HEXTABLE, IN KENT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window