Hanes ariannol THE ESTUARY LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 1088242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.46k | £495.76k | £709.56k | £664.08k | £625.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £650.99k | £525.44k | £563.39k | £559.85k | £601.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £15.80k | £24.28k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.79k | £26.84k | £12.08k | £89.83k | £4.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.14k | N/A | £83.07k | £207.99k | £104.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.19k | N/A | £32.51k | £139.26k | £111.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £289.67k | N/A | £593.98k | £316.83k | £407.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £3.01k | |
|
Incwm - Arall | £90.46k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.17k | N/A | £5.23k | £194.68k | £53.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £380.26k | N/A | £501.40k | £315.00k | £492.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £148.65k | N/A | £61.99k | £102.23k | £109.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £8.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £122.09k | N/A | £0 | £142.63k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.