ymddiriedolwyr BOOKER PRIZE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1090049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark David Damazer CBE | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|||||
Anthony Joseph Charles Damer ACA | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Katherine Nicole Sheard | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Mary Teresa Rainey OBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Ben Golden Emuobowho Okri OBE | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
RT HON DAVID LINDSAY WILLETTS MP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
CAROL ANN LAKE OBE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nicholas Barley | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dame Louise Richardson | Ymddiriedolwr | 05 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.