Hanes ariannol THE ACE CENTRE-NORTH
Rhif yr elusen: 1089313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.96m | £3.72m | £3.66m | £3.67m | £4.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30m | £3.56m | £3.01m | £3.77m | £4.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.61m | £3.61m | £3.53m | £3.48m | £4.13m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.37k | £10.76k | £9.01k | £11.89k | £4.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.93m | £3.67m | £3.61m | £3.59m | £4.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £250 | £30.34k | £46.90k | £66.16k | £94.35k | |
|
Incwm - Arall | £14.10k | £77 | £0 | £0 | £5.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.70k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £3.56m | £3.00m | £3.77m | £4.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51k | £1.22k | £1.25k | £1.41k | £2.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.88k | £41.40k | £42.32k | £43.23k | £47.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.