Hanes ariannol SOCIAL CARE INSTITUTE FOR EXCELLENCE
Rhif yr elusen: 1092778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.36m | £5.25m | £4.63m | £4.79m | £4.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.64m | £6.21m | £5.26m | £4.31m | £4.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £762.77k | £1.10m | £1.36m | £1.84m | £422.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.97m | £2.28m | £3.10m | £2.48m | £2.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £15.00k | £20.81k | £11.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.51m | £2.29m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.34m | £5.24m | £3.10m | £2.48m | £4.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £49.45k | |
|
Incwm - Arall | £16.78k | £12.43k | £318 | £861 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.64m | £6.21m | £2.78m | £1.70m | £4.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £10.90k | £50.95k | £54.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.49k | £0 | £0 | £0 | £27.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.78m | £1.70m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.47m | £2.55m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.