Hanes ariannol EAST LONDON BANGLADESHI PARENTS AND FAMILIES FORUM

Rhif yr elusen: 1090607
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £17.70k £18.65k £26.21k £1.00k £0
Cyfanswm gwariant £26.30k £20.37k £26.52k £1.00k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A