PRIORY PUMA'S FOOTBALL CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dudley
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2005 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 JULY 1996 AS AMENDED 12 JULY 2001 AND 31 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 5 AND 16 YEARS RESIDING IN DUDLEY AND SURROUNDING AREAS BY PROVIDING FACILITIES AND OPPORTUNITIES FOR PLAYING FOOTBALL AND OTHER RECREATIONAL ACTIVITIES SO AS TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF SUCH CHILDREN
Maes buddion
DUDLEY AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window