Hanes ariannol LINKS: THE CHESTERFIELD AND NORTH EAST DERBYSHIRE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE AND ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1089963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.94k | £157.96k | £284.67k | £165.53k | £223.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.29k | £173.81k | £174.58k | £267.18k | £209.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.60k | £56.54k | £115.52k | £90.93k | £96.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.