Hanes ariannol DENE VALLEY COMMUNITY TRANSPORT LTD

Rhif yr elusen: 1090747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £115.38k £77.02k £64.94k £56.51k £49.81k
Cyfanswm gwariant £135.53k £105.33k £90.50k £90.37k £54.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.63k N/A £26.41k £2.19k N/A