Dogfen lywodraethu THE JOHN BROWNE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1088642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 14/05/2001 AS AMENDED BY DEED DATED 20/01/2003 AS AMENDED BY DEED DATED 24/02/2012 as amended on 24 May 2018 as amended on 25 Jun 2018 as amended on 04 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR OR TOWARDS SUCH CHARITABLE PURPOSES, AND TO MAKE DONATIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.