Hanes ariannol AMAR-FRANSES AND FOSTER-JENKINS TRUST
Rhif yr elusen: 1090650
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £399.78k | £371.75k | £1.11m | £290.01k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.26k | £132.24k | £187.91k | £2.54m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.06m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £46.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £146.02k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £11.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.96k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £142.54k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £11.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £30.67k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.