Hanes ariannol SOAPBOX COMMUNICATIONS TRUST

Rhif yr elusen: 1088937
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Cyfanswm Incwm Gros £308.96k £285.80k £275.28k £265.03k £217.94k
Cyfanswm gwariant £330.18k £337.86k £314.60k £276.02k £294.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A