FRIENDS OF SUSSEX HOSPICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Sussex Hospices is a registered charity raising funds for the hospices serving the people of East and West Sussex and Brighton and Hove
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF EAST SUSSEX HOSPICES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID SCOTT | Cadeirydd | 02 December 2013 |
|
|
||||
Diane Patricia Akers | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Dr Ian Brinsmead Gough | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Chantal Francoise Wilson | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|||||
Andrew John Hicks | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Simon Thomas Baer | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Helen Lorraine Searle | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £358.89k | £172.80k | £101.81k | £202.40k | £135.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.09k | £143.07k | £133.17k | £196.21k | £103.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 01/08/2001 AS AMENDED ON 21/06/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE TO ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PEOPLE LIVING (PERMANENTLY OR TEMPORARILY) IN EAST SUSSEX, WEST SUSSEX AND BRIGHTON & HOVE SUFFERING FROM OLD AGE, SICKNESS, POOR HEALTH AND TERMINAL ILLNESS BY PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO HOSPICES AND SIMILAR INSTITUTIONS THAT PROVIDE SERVICES TO THOSE PEOPLE, THEIR FAMILIES AND THEIR CARERS, WHETHER THE HOSPICES OR SIMILAR INSTITUTIONS ARE LOCATED IN THESE AREAS OR NOT AND TO GENERALLY SUPPORT HOSPICES AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC BY RAISING AWARENESS OF THE WORK UNDERTAKEN BY HOSPICES.
Maes buddion
EAST SUSSEX, WEST SUSSEX AND BRIGHTON & HOVE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GRANARY
CORNFORDS YARD
HIGH STREET
UCKFIELD
EAST SUSSEX
TN22 1RJ
- Ffôn:
- 01825 764488
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window