Hanes ariannol PURSUING INDEPENDENT PATHS
Rhif yr elusen: 1088592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.19m | £1.18m | £1.46m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.08m | £1.06m | £1.08m | £1.21m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £680.88k | £828.51k | £844.68k | £843.07k | £957.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.03k | £20.60k | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £519.79k | £354.79k | £308.31k | £582.56k | £367.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £686.94k | £832.31k | £844.98k | £872.97k | £982.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £1.15k | £1.76k | £798 | £3.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £919.85k | £995.13k | £1.12m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.16k | £141.05k | £88.33k | £81.18k | £89.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.15k | £28.09k | £36.34k | £26.28k | £41.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.45k | £0 | £14.15k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.