Hanes ariannol A ROCHA UK
Rhif yr elusen: 1089276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £433.03k | £679.60k | £1.00m | £771.39k | £750.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £609.17k | £618.12k | £684.77k | £847.41k | £950.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £545.63k | £493.38k | £607.61k | £554.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £20.63k | £17.34k | £37.71k | £30.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £112.71k | £135.86k | £125.74k | £164.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £644 | £270 | £331 | £1.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £353.86k | £0 | £182 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £129.67k | £22.95k | £40.52k | £36.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £579.37k | £612.74k | £765.76k | £857.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £38.76k | £72.04k | £81.65k | £93.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £579.37k | £612.74k | £13.98k | £17.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.