HUMBLE HEART CHURCH OF GOD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide christian teaching in the u.k, Jamaica & South Africa. Give moral advice & support to those in need. Support our own charity & other charities financially by holding fund raising events. Support needy causes by providing materialistic items. In process of building a Church in South Africa on land gifted by an individual member of the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Enfield
- Hackney
- Waltham Forest
- De Affrica
- Jamaica
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASMIN MAY ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Trevor Gray | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.25k | £3.33k | £0 | £8.90k | £9.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.45k | £7.31k | £0 | £4.13k | £3.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 6 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Ebrill 2025 | 343 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 15 Gorffennaf 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Gorffennaf 2023 | 441 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 27 MAY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 DECEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS IN DISTRESS AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE UNITED KINGDOM AND SOUTH AFRICA
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Myddelton Avenue
ENFIELD
EN1 4AE
- Ffôn:
- 07791832595
- E-bost:
- JULESGRAY77@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window