Hanes ariannol HOPE FOR THE FAMILY (ROMANIA) TRUST
Rhif yr elusen: 1089073
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/11/2014 | 08/11/2015 | 08/11/2016 | 08/11/2017 | 08/11/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.99k | £42.08k | £39.61k | £32.52k | £30.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.76k | £35.87k | £39.29k | £28.22k | £31.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.