TINTAGEL MEMORIAL PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1088744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To maintain Childrens play area games wall and skate park. And to oversee the sports facilities for cricket, football and tennis. Plus the cricket pavilion of which we are landlord.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 March 2024

Cyfanswm incwm: £18,587
Cyfanswm gwariant: £22,635

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • TINTAGEL MEMORIAL PLAYING FIELDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • TINTAGEL PLAYING FIELD & RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jayne Mann Ymddiriedolwr 16 April 2024
TINTAGEL MEMORIAL PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Allan Sargeant Ymddiriedolwr 12 June 2019
Dim ar gofnod
David Lane Ymddiriedolwr 06 June 2019
Dim ar gofnod
GRAYBURN OWEN Ymddiriedolwr 30 December 2011
Dim ar gofnod
MR PHIL HARTLEY Ymddiriedolwr
HEADWAY CORNWALL
Derbyniwyd: Ar amser
CORNWALL COUNTY PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 193 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/03/2020 12/03/2021 12/03/2022 12/03/2023 12/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.29k £10.41k £2.42k £40.41k £18.59k
Cyfanswm gwariant £9.63k £1.75k £125 £5.70k £22.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £18.15k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 12 Mawrth 2024 08 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 12 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 12 Mawrth 2023 27 Ionawr 2024 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 12 Mawrth 2023 27 Ionawr 2024 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 12 Mawrth 2022 21 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 12 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 12 Mawrth 2021 30 Mawrth 2022 77 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 12 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 12 Mawrth 2020 05 Chwefror 2021 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 12 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8 LAURA CLOSE
TINTAGEL
PL34 0EB
Ffôn:
01840770258
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael