WAKEFIELD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object for which the Foundation is established is to advance education by the provision of a school or schools in or near Wakefield or elsewhere in Britain and by ancillary or incidental educational activities and other associated activities for the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£24,333,787
Roddion a chymynroddion | £310.57k | |
Weithgareddau elusennol | £23.26m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £531.84k | |
Buddsoddiadau | £232.75k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£25,266,352
Codi arian | £30.74k | |
Weithgareddau elusennol | £25.24m | |
Arall | £0 |
-£123,787 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £30.74k | |
Gwariant elusennol | £25.24m |
Pobl

382 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 5 |
£90k i £100k | 3 |
£140k i £150k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Shevill | Cadeirydd | 20 October 2021 |
|
|
||||
Rev Kathryn Jane Alexandra Goldsmith | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|||||
Jonathan Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|||||
Kathryn Morgan | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Frances Galbraith | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||
Samuel Butterworth | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|||||
Caroline Harrison | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||
Ian Alistair McKinlay | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||
Jonathan David Jeffries | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|||||
Penelope Jane Plumpton | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.17m | £20.46m | £20.52m | £22.60m | £24.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.35m | £21.00m | £20.63m | £22.03m | £25.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £490.55k | £304.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £232.24k | £248.33k | £502.12k | £1.44m | £310.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £263.35k | £238.29k | £152.80k | £283.96k | £531.84k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.58m | £19.25m | £19.82m | £20.80m | £23.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £950.00k | £204.44k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £99.66k | £38.59k | £47.50k | £75.15k | £232.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £683.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £17.00k | £125.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.33m | £20.98m | £20.60m | £21.95m | £25.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.39k | £15.64k | £28.51k | £74.46k | £30.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.48k | £35.77k | £27.14k | £23.59k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £48.28k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £19.93m | £19.29m | £18.59m | £18.94m | £19.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.85m | £2.93m | £4.30m | £8.06m | £8.03m | |
|
Cyfanswm asedau | £10.75m | £9.78m | £9.46m | £6.02m | £6.37m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£71.65k | -£73.08k | £0 | -£11.97k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £6.68m | £5.60m | £5.78m | £6.13m | £7.69m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/07/2001 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTION DATED 05/02/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 JUN 2017 as amended on 04 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF A SCHOOL OR SCHOOLS IN OR NEAR WAKEFIELD OR ELSEWHERE IN BRITAIN AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Elusennau cysylltiedig
- CHARLES ROBERT HOSKINS FUND
- GRETA HARDY MEMORIAL PRIZE FOR ART OR DRAWING
- GRETA HARDY MEMORIAL PRIZE FOR MUSIC
- KATHERINE KINGSWELL AWARD FOR TRAVEL
- LINDA CLARE PRIZE
- MRS WALTERS PRIZE FOR MUSICAL COMPOSITION
- NURSE PRIZE FOR CLASSICS
- SUSAN MARWOOD PRIZE FUND
- THE ARNOLD TAYLOR PRIZE
- THE DONALD ELLIOT AWARD FOR SCIENCE
- THE JOHN MICHAEL TAYLOR GEOGRAPHY PRIZE FUND
- THE M F WARRINGTON GEOLOGY PRIZE
- THE MCCROBEN SCHOLARSHIP FUND
- THE PEACOCK ESSAY PRIZE FUND
- W B GILL PRIZE FUND
- WAKEFIELD GRAMMAR SCHOOL ENDOWED LANDS TRUST
- 17 Tachwedd 2004 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WAKEFIELD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
GOVERNORS OFFICE
158 NORTHGATE
WAKEFIELD
WF1 3UF
- Ffôn:
- 01924231600
- E-bost:
- wgsfoffice@wgsf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window