ymddiriedolwyr KINGSTONE SURGERY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1089115
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Mary Horton | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Rupert Dewi Arthur Chatwin | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Tracey Kirkham | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Knudsen | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Dr WILLIAM GRAHAM FLEMING | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||
Lesley Gillian Fleming | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|||||
CHRISTOPHER DAVID HITCHINER | Ymddiriedolwr | 08 October 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.