OAKLEY HOLIDAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Residential activity holidays for young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Awst 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID GUY DERBYSHIRE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Beverley Ann Kent | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|||||
THOMAS OLIVER COUSINS | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
NINA HELEN WALKER | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Jennifer Ann Whitmore | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Felicity Helen Troughton | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
Christopher John Troughton | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
||||
HELENA DERBYSHIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUSSEL BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE HARRIET DERBYSHIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr VICTORIA THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHERINE LOUISE JOYCE SEALY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP JULIAN WILDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER MARY BEAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.26k | £4.18k | £2.69k | £45.90k | £67.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.77k | £1.88k | £1.11k | £39.67k | £60.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Gorffennaf 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Tachwedd 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16 JULY 2002 as amended on 31 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
The Charity’s objects are to benefit children aged 11-18 and young adults aged 18-23 through their leisure time activities, predominantly through the provision of holidays, so as to develop their physical, mental and spiritual wellbeing so that they may grow to full maturity as individuals and members of society.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 BELLINGHAM ROAD
LYTHAM ST. ANNES
FY8 4JQ
- Ffôn:
- 01253731040
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window