Ymddiriedolwyr HEACHAM GROUP PRACTICE AMENITY FUND

Rhif yr elusen: 1090530
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Dominic Nicoll Cadeirydd 19 January 2023
Dim ar gofnod
Susan Mary Spencer Ymddiriedolwr 23 April 2024
Dim ar gofnod
Patricia Males Ymddiriedolwr 20 July 2023
Dim ar gofnod
Dr Hannah Terry Ymddiriedolwr 26 July 2017
Dim ar gofnod
Janet Lane Ymddiriedolwr 26 October 2016
Dim ar gofnod
ANNE DAVIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod