THE LANGHAM PARTNERSHIP (UK AND IRELAND)

Rhif yr elusen: 1092233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian leadership training through PhD scholarships, literature resources and publisher development and preaching training.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Albania
  • Ariannin
  • Bangladesh
  • Belarws
  • Benin
  • Bolifia
  • Bosnia And Herzegovina
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Bwrwndi
  • Byrma
  • Cambodia
  • Camerwn
  • Cenia
  • Chile
  • Colombia
  • Congo
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • Costa Rica
  • Croatia
  • De Affrica
  • Ecwador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Ethiopia
  • Ffrainc
  • Fiet-nam
  • Gaiana
  • Ghana
  • Groeg
  • Gweriniaeth Canol Affrica
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Gwlad Thai
  • India
  • Indonesia
  • Jamaica
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Lesotho
  • Libanus
  • Liberia
  • Macedonia
  • Madagasgar
  • Malawi
  • Mongolia
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua Guinea Newydd
  • Paraguai
  • Periw
  • Philipinas
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Serbia
  • Sierra Leone
  • Sri Lanka
  • Tanzania
  • Tchad
  • Togo
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Twrci
  • Uganda
  • Ukrain
  • Vanuatu
  • Ynysoedd Solomon
  • Yr Aifft
  • Y Swdan
  • Y Traeth Ifori
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 226084 ALUM ROCK HALL TRUST
  • 28 Mai 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARY EVANS Cadeirydd 04 April 2011
THE ETHIOPIAN GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr David Benson Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Nigel Anketell Ymddiriedolwr 16 June 2023
Dim ar gofnod
Nigel Paul Bridges Ymddiriedolwr 05 June 2021
THE CHRIST CHURCH GOSPEL PARTNERS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHRIST CHURCH SOUTHAMPTON CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Desta Heliso Anshebo Ymddiriedolwr 10 December 2020
Dim ar gofnod
ALAN JOHNSTON Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
Stephen Osei-Mensah Ymddiriedolwr 22 April 2013
MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.39m £3.86m £3.75m £4.91m £5.08m
Cyfanswm gwariant £3.34m £3.34m £4.04m £4.92m £4.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.00k £5.21k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.96m £3.43m £3.20m £4.48m £4.63m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £277.35k £0 £413.13k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £126.57k £412.83k £120.75k £417.00k £452.74k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £15.34k £11.65k £10.47k £13.50k £3.76k
Incwm - Arall £13.00k £5.21k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £49.74k £454.65k £11.32k £490.88k £445.02k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.14m £3.16m £3.84m £4.59m £4.46m
Gwariant - Ar godi arian £198.99k £184.92k £203.12k £327.09k £290.55k
Gwariant - Llywodraethu £127.51k £28.48k £76.09k £159.72k £101.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £983.24k £457.30k £465.08k £724.07k £293.82k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £952.50k £1.89m £2.31m £2.28m £2.24m
Buddsoddiadau tymor hir £389.82k £402.56k £364.33k £114.42k £121.39k
Cyfanswm asedau £1.04m £961.59k £706.99k £1.03m £1.54m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £187.67k £537.07k £990.29k £1.06m £1.21m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 29 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 29 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 11 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Langham Partnership
Lancaster Street
CARLISLE
CA1 1TF
Ffôn:
07816065518
E-bost:
uk@langham.org