FAMILIES FOR CHILDREN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voluntary Adoption Agency placing children from all over the UK with families in Cornwall, Devon, Dorset and Somerset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Cyfanswm incwm:
£1,329,933
Roddion a chymynroddion | £399.06k | |
Weithgareddau elusennol | £833.12k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.78k | |
Arall | £90.98k |
Cyfanswm gwariant:
£1,277,723
Codi arian | £28.51k | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Arall | £0 |
£47,957 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £86,357 o 3 gontract(au) llywodraeth a £67,780 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £28.51k | |
Gwariant elusennol | £1.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £52.21k |
Codi arian a Arall Gwariant | £28.51k | |
Gwariant elusennol | £1.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £100.17k |
Pobl

37 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
62 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dinas Plymouth
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Torbay
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- FAMILIES FOR CHILDREN (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Timothy Allan | Cadeirydd | 05 July 2019 |
|
|||||||
Tina Gail Cook | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||||
Dr Susan Howson | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||||
Jacqueline Kay Saunders | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Louisiana Lush PhD | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|||||||
Susan Phyllis Lucas | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|
||||||
Charmian O'Kelly | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|
||||||
Roger Lake | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||||
TERENCE WILLIAM CONNOR | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.89m | £1.62m | £1.55m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.79m | £1.75m | £1.73m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £164.00k | £112.93k | £94.61k | £100.36k | £86.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.80k | £329.77k | £97.38k | N/A | £67.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £268.14k | £284.57k | £309.31k | £229.61k | £399.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.37m | £1.60m | £1.29m | £1.30m | £833.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.24k | £8.85k | £8.28k | £9.72k | £6.78k | |
|
Incwm - Arall | £11.71k | £8.50k | £10.24k | £11.28k | £90.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.74m | £1.70m | £1.68m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.10k | £48.73k | £56.62k | £51.08k | £28.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.56k | £13.28k | £8.79k | £9.16k | £9.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.28k | £4.54k | £3.51k | £5.52k | £3.36k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £448.38k | £490.90k | £481.35k | £569.51k | £499.58k | |
|
Cyfanswm asedau | £578.32k | £788.40k | £775.18k | £555.93k | £739.23k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £142.47k | £242.33k | £367.21k | £336.61k | £347.64k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JUNE 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10 DECEMBER 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/02/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF CHILDREN WHO NEED PROTECTION AND CARE, AND OF THEIR FAMILIES AND CARERS, FROM ALL SECTIONS OF SOCIETY, PROVIDED ALWAYS THAT IN FURTHERING THIS OBJECT THE CHARITY SHALL OPERATE IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AS ESPOUSED BY (AMONG OTHERS) THE ANGLICAN DIOCESE OF EXETER.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE DEVON, DORSET, AND CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Families for Children
Higher Mill
Buckfast
Buckfastleigh
TQ11 0EE
- Ffôn:
- 01364645480
- E-bost:
- info@familiesforchildren.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window