Ymddiriedolwyr THE DWYER-HART FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1090297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Declan Michael Dwyer Cadeirydd 01 September 2001
Dim ar gofnod
Malcolm Stuart Swift Ymddiriedolwr 22 July 2023
Dim ar gofnod
William Frederick Kalfayan Ymddiriedolwr 20 July 2019
Dim ar gofnod
KIERAN FREDERIC DWYER Ymddiriedolwr 02 September 2017
Dim ar gofnod
DAVID THOMAS CHUDLEIGH Ymddiriedolwr 23 June 2013
Dim ar gofnod
MRS S A DWYER Ymddiriedolwr 01 September 2001
Dim ar gofnod
DR N A KALFAYAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CANDI HART Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN HART Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod