THE FRIENDS OF ST PAUL'S CHURCH CHARLESTOWN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund Raising/Social events. (ie; car boot sales, flower festival, Talk and Supper evenings, Treasure Hunt, etc.). Raising funds to ensure the future of the buildings and grounds etc of St. Paul's Church, Charlestown.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 11 Hydref 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH MINORS | Cadeirydd | 18 May 2017 |
|
|
||||
Beatrice Mary Fisher | Ymddiriedolwr | 31 December 2012 |
|
|
||||
MARGARET STEPHNIE ALLANAH MASSEY | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
||||
PAULINE CARR BRISTOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL CHARLES ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.09k | £19.89k | £9.40k | £10.28k | £4.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.40k | £2.56k | £2.21k | £3.00k | £65.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ebrill 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES DATED 08 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY MAINTAINING, REPAIRING, RESTORING, PRESERVING, IMPROVING, BEAUTIFYING AND RECONSTRUCTING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST PAUL'S CHARLESTOWN, ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS AND OTHER CHATTELS AND ITS CHURCHYARD.
Maes buddion
THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST PAUL'S CHARLESTOWN AND ITS CHURCHYARD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Pellymounter Road
ST. AUSTELL
Cornwall
PL25 4PX
- Ffôn:
- 0172663541
- E-bost:
- stpaulspccsecretary@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window