Hanes ariannol HARROW FAMILY LEARNING NETWORK
Rhif yr elusen: 1091703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.47k | £52.65k | £58.95k | £56.58k | £67.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.32k | £49.90k | £48.13k | £50.08k | £51.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.17k | £12.83k | £14.28k | £17.52k | £13.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.