Hanes ariannol JIMMY MAC'S (ACTIVITY CENTRE FOR THE RETIRED AND DISABLED)

Rhif yr elusen: 1091747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £179.86k £124.79k £191.31k £156.17k £188.33k
Cyfanswm gwariant £161.10k £89.50k £140.02k £148.13k £141.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £70.36k £123.33k £6.84k £95.56k £98.58k