CAMBRIDGE JEWISH CHAPLAINCY BOARD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Managing the activities of the Chaplains for the Jewish Students of East Anglia
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Norfolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DAVID ABULAFIA | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Sarah Schechter | Ymddiriedolwr | 28 February 2016 |
|
|||||||||
BARRY LANDY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.40k | £10.30k | £7.70k | £7.02k | £5.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £4.55k | £3.72k | £4.24k | £4.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 16 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH OCTOBER 2001 AS AMENDED 20TH NOVEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH FAITH AMONGST JEWISH STUDENTS AT UNIVERSITIES, POLYTECHNICS AND OTHER INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION WITHIN EAST ANGLIA IN PARTICULAR THROUGH THE APPOINTMENT AND MAINTENANCE OF CHAPLAINS AND ASSISTANT CHAPLAINS TO SERVE AT SUCH INSTITUTIONS AND TO SUPPORT THE SPIRITUAL EDUCATION AND SOCIAL WELFARE NEEDS OF JEWISH STUDENTS.
Maes buddion
WITHIN EAST ANGLIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
192 GILBERT ROAD
CAMBRIDGE
CB4 3PB
- Ffôn:
- 01223570417
- E-bost:
- barrylandy@cantab.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window