ymddiriedolwyr FANT WILDLIFE GROUP
Rhif yr elusen: 1088852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Adkinson | Cadeirydd | 20 May 2015 |
|
|
||||||||||
Rebecca Spain | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||||||||
COUNCILLOR PAUL HARPER | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||||||||
Kevin Ian Herrington | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||||||||
Diane Frewer | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||||||||
JOHN CALLAGHAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||||||||
PATRICK FREDERICK COATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.