Hanes ariannol GOSPEL TRUTH MINISTRIES LIMITED

Rhif yr elusen: 1093350
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 271 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £34.35k £22.90k £10.04k £9.78k £9.78k
Cyfanswm gwariant £32.73k £18.56k £14.69k £11.37k £11.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A