Hanes ariannol THE SONS OF DIVINE PROVIDENCE

Rhif yr elusen: 1088675
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.65m £2.27m £1.75m £8.67m £6.70m
Cyfanswm gwariant £2.57m £2.81m £2.15m £8.10m £5.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £855.69k £663.33k £490.98k £100.18k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £4.56k £162.37k £9.38k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £394.15k £203.24k £214.30k £182.50k £82.92k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £6.94m £5.62m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.17m £2.00m £1.46m £1.46m £861.56k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £58.59k £0
Incwm - Buddsoddiad £75.91k £75.19k £74.43k £81.12k £0
Incwm - Arall £2.82k £0 £0 £0 £134.51k
Incwm - Cymynroddion £340.07k £128.64k £726 £0 £7.91k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.57m £2.79m £2.15m £2.62m £1.86m
Gwariant - Ar godi arian £9.06k £15.41k £2.89k £1.83k £5.47k
Gwariant - Llywodraethu £23.94k £32.55k £53.77k £155.98k £155.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £5.47k
Gwariant - Arall £0 £4.36k £0 £5.48m £3.42m