Hanes ariannol GLOBAL CANOPY

Rhif yr elusen: 1089110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.24m £2.36m £4.49m £5.16m £7.05m
Cyfanswm gwariant £2.16m £2.53m £3.39m £4.59m £5.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £592.52k £686.89k £948.99k £682.80k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £390.70k £414.16k £727.67k £1.02m £1.17m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £11.27k £7.68k £5.84k £7.81k £10.13k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.84m £1.94m £3.76m £4.14m £5.86m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £21 £8 £0 £1.09k £11.79k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.04m £2.41m £3.26m £4.39m £5.63m
Gwariant - Ar godi arian £114.48k £110.72k £117.16k £186.25k £197.86k
Gwariant - Llywodraethu £12.47k £7.43k £426 £1.85k £1.44k
Gwariant - Sefydliad grantiau £261.71k £190.71k £300.72k £462.04k £1.11m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £11.78k £7.76k £8.27k £12.00k £12.63k