Hanes ariannol GREAT DANE ADOPTION SOCIETY

Rhif yr elusen: 1091717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.27k £81.26k £78.92k £75.37k £74.29k
Cyfanswm gwariant £78.04k £72.44k £75.87k £68.38k £81.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.50k £14.53k N/A N/A N/A