Hanes ariannol THE PORCH

Rhif yr elusen: 1089612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £342.45k £526.86k £311.77k £353.27k £423.01k
Cyfanswm gwariant £281.18k £434.46k £280.63k £287.28k £321.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.00k £68.00k £61.67k £56.25k £55.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £521.00k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £4.38k N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £1.48k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £402.56k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £31.90k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A