Ymddiriedolwyr PARAYHOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1090757

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Daniela Schwartz | Cadeirydd | 02 July 2014 |
|
|
||||
Emma Dawn | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Raphael Pasquier | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Elena ErmakoVa | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Victoria Coleman | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Holly Bristow | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Verity Carnevale | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Yvonne Woodford | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Jakub Koper | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Thomas Cowley | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Hala Elansari | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
STEVEN PALMER HUSSEY | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.