ymddiriedolwyr ISLAND HOSPICE AND BEREAVEMENT SERVICE (UK)
Rhif yr elusen: 1091353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK JAMES BODELL | Cadeirydd | 30 July 2012 |
|
|||||
Valerie Ann Maasdorp | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Dr Charles Mazhude | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
DERMOTT JAMES MCDONALD | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Rutendo Gwendolyn Gambe | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
||||
ANNE-MARGUERITE LLOYD-WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
ALAN Wilton BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.