ESSEX MEDIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of mediation services for families in conflict. Essex mediation also works with Local authority offering mediation skills to those in need within the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £77,033 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Mai 2002: Cofrestrwyd
- 08 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £408.54k | £370.95k | £288.04k | £319.52k | £287.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £427.15k | £399.86k | £327.51k | £324.52k | £314.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £92.73k | £77.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 14 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | 14 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 14 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | 30 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | 03 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2014
(Mae'r cyfrifon |
21 Awst 2015 | 22 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 12TH SEPTEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16TH JANUARY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE TO ALLEVIATE HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAK-UP OF MARRIAGE AND FAMILY INCLUDING ASSISTING COUPLES TO RESOLVE FAMILY DISPUTES AND REACH AGREED DECISIONS OF MATTERS ARISING FROM FAMILY STRESS, ESPECIALLY WITH REGARD TO CHILDREN".
Maes buddion
ESSEX
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window